Charles Till
wohnhaft in Riehen, aus Zürich Aktuelle Mandate: Asimov Technologies GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Charles Till" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Charles Till"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Charles Till" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Charles Till"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Charles Till leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Charles Till arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Charles Till
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Charles Till
Publikationsnummer: HR02-1005532106, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Asimov Technologies GmbH, bisher in Zürich, CHE-221.650.386, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2021, Publ. 1005112841).
Statutenänderung:
04.03.2022.
Sitz neu:
Riehen.
Domizil neu:
Rüchligweg 43, 4125 Riehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Till, Charles, von Zürich, in Riehen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].
Publikationsnummer: HR02-1005513443, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MIACAR AG in Liquidation, in Zürich, CHE-143.135.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2021, Publ. 1005346184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mehr, Dominic Patrick, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holzer, David, von Bellwald, in Kreuzlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Till, Charles, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004703872, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MIACAR AG, in Zürich, CHE-143.135.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2019, Publ. 1004635391).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzer, David, von Bellwald, in Kreuzlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Till, Charles, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.