Hubert Thonhauser
wohnhaft in Dubai, aus Österreich Aktuelle Mandate: Stadtcasino Baden AG Verbundene Personen: Christian Werner Aumüller, Thomas Urs Kaiser, Jannine Hodel und mehr So bleiben Sie über "Hubert Thonhauser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hubert Thonhauser"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hubert Thonhauser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hubert Thonhauser"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hubert Thonhauser leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hubert Thonhauser arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Hubert Thonhauser
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hubert Thonhauser
Publikationsnummer: HR02-1005783248, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Stadtcasino Baden AG, in Baden, CHE-103.484.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2023, Publ. 1005728367).
Statutenänderung:
14.06.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Verwalten, die Finanzierung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Casino-Unternehmen, Unternehmen verwandter Branchen und solchen, welche ergänzende Dienstleistungen erbringen sowie die Durchführung aller damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Handels- und Finanztransaktionen. Weiter bezweckt die Gesellschaft das Zurverfügungstellen von Know-how für die Einrichtung und den Betrieb von Casino-Betrieben die Errichtung und den Betrieb von Online-Casinoplattformen sowie das Management und Operating von Casino-Betrieben aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks sowie des Zwecks der von ihr gehaltenen Gruppengesellschaften zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Immaterialgüter erwerben und verwerten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche finanzieren sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Marcel, von Zumikon, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thonhauser, Hubert, genannt Hubertus, österreichischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].
Publikationsnummer: HR02-1005485149, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Tezos Stiftung, in Zug, CHE-290.597.458, Stiftung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2022, Publ. 1005402248).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thonhauser, Hubert, genannt Hubertus, österreichischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, Roman Peter, von Vilters-Wangs, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005477618, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Tezos AG, in Zug, CHE-191.048.716, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2022, Publ. 1005419022).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thonhauser, Hubert, genannt Hubertus, österreichischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, Roman Peter, von Vilters-Wangs, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zuppiger, Andrea Martina, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien].