Moritz Thommen
wohnhaft in Zürich, aus Bubendorf Aktuelle Mandate: UNIC CENTER AG Verbundene Personen: Maya Leutert So bleiben Sie über "Moritz Thommen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Moritz Thommen"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Moritz Thommen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Moritz Thommen"
|
|
Moritz Thommen
wohnhaft in Binningen, aus Bennwil Aktuelle Mandate: ELIADA GmbH Verbundene Personen: Srdjan Rankovic So bleiben Sie über "Moritz Thommen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Moritz Thommen"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Moritz Thommen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Moritz Thommen"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Moritz Thommen leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Moritz Thommen arbeiten
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Moritz Thommen
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Moritz Thommen
Publikationsnummer: HR02-1005807470, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
ELIADA GmbH, in Binningen, CHE-300.050.318, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2020, Publ. 1004859707).
Statutenänderung:
11.07.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich lnformatik und in diesem Sinne insbesondere: Ausarbeitung von digitalen Arbeitsprozessen;
Erstellen und Führen von elektronischen Plattformen für lnteraktionen und Verkauf;
Beratung, e-Learning und Support;
Handel mit Hardware-Komponenten und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des ln- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thommen, Moritz, von Bennwil, in Binningen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rankovic, Srdjan, serbischer Staatsangehöriger, in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1005386695, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
UNIC CENTER AG, in Ziefen, CHE-107.785.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2017, Publ. 3544669).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutert Picard, Katharina, von Zürich, in Ziefen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thommen, Moritz, von Bubendorf, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Erlenbach (ZH)];
Leutert, Maya, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: HR02-1005246581, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Karger Libri Internationale Zeitschriftenagentur AG, in Basel, CHE-108.093.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2020, Publ. 1004933040).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thommen, Moritz, von Bennwil, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karger Travella, Gabriella, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].