Roger Theler
wohnhaft in Sierre, aus Sierre Aktuelle Mandate: Prevo-conseils Sàrl Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Roger Theler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roger Theler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Roger Theler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roger Theler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Roger Theler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Roger Theler arbeiten
Erbringen von Dienstleistungen für Versicherungen und Pensionskassen
Erbringen von Dienstleistungen für Versicherungen und Pensionskassen
Privatpersonen mit dem Namen Roger Theler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Roger Theler
Publikationsnummer: HR02-1004650648, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
ALASKA'S BEST Sàrl, à Sierre, CHE-115.209.271, société à responsabilité limitée (No. FOSC 226 du 20.11.2009, p.19, Publ. 5353748).
Nouvelle adresse:
Technopôle 3, 3960 Sierre.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Théler, Roger, de Sierre, à Sierre, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 2 parts sociales de CHF 10'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Theler, David, de Sierre, à Miège, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 2 parts sociales de CHF 10'000.00.
Publikationsnummer: 6133400, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Prevo-conseils Sàrl, à Riddes, CH-621.4.007.046-4, société à responsabilité limitée (No. FOSC 16 du 25.01.2010, p. 26, Publ. 5458192).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
AXA Winterthur Agence partenaire Vincent Borgeat SA, à Sion (CH-626.3.002.533-1), associée, pour 190 parts sociales de CHF 100.00;
Borgeat née Roduit, Valérie, de Saillon et Vernayaz, à Riddes, associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Theler, Roger, de Sierre, à Sierre, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: gérant avec signature individuelle, sans part sociale].
Publikationsnummer: 5652220, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Bucoges, à Sierre, CH-626.5.003.301-9, société coopérative (FOSC no 187 du 27.09.1993, p. 5048).
Modification des statuts:
7.05.2010.
Nouvelle raison sociale:
Bucoges société coopérative en liquidation.
Nouvelles communications:
communication aux coopérateurs: par lettre. [Raison de commerce complétée d'office selon l'art. 176 ORC]. La société coopérative est dissoute par décision de l'assemblée générale du 12.02.2010.
Adresse de liquidation:
c/o M. Roger Marcel Théler, Route de St-Ginier 17, 3960 Sierre.
Personnes et signatures radiées:
Zufferey, Claude, de Sierre, à Sierre, vice-président de l'administration, sans droit de signature;
Zufferey, Stéphane, de Sierre, à Sierre, secrétaire de l'administration, sans droit de signature;
Lamon, Georgette, de Lens, à Grône, administratrice, sans droit de signature;
Zufferey, Yvon Michel, de Sierre, à Sierre, membre de l'administration et directeur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne:
Théler, Roger Marcel, de Sierre, à Sierre, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: président de l'administration]. Selon déclaration du conseil d'administration du 30.03.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].