Daniel Tannò
wohnhaft in Chur, aus Vaz/Obervaz Aktuelle Mandate: GSE Global Sourcing & Engineering GmbH Verbundene Personen: Margrit Tannò-Dahli So bleiben Sie über "Daniel Tannò" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Daniel Tannò"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Daniel Tannò" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Daniel Tannò"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Daniel Tannò leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Daniel Tannò arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Daniel Tannò
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Tannò
Publikationsnummer: HR01-1006123560, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Sozialpädagogische Wohnheime Luzern (SpWL), in Luzern, CHE-162.410.229, Maihofstrasse 41, 6004 Luzern, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
12.06.2024.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Führung sozialpädagogischer Wohngruppen im Kanton Luzern zur Betreuung verhaltensschwieriger Jugendlicher.
Mittel:
Mitgliederbeiträge;
Leistungsabgeltungen von Bund, Kantonen, Gemeinden;
Betriebserträge;
Spenden.
Eingetragene Personen:
Amgarten, Regula, von Lungern, in Luzern, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanno, Daniela, von Domleschg, in Luzern, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hermann Blättler, Bruno Peter, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Sarnen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Anna Lisa, von Reiden, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wandeler-Wüest, Karin, von Beromünster, in Schenkon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanini, Catia, von Bregaglia, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4414007, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Weta Radio & Fernseh AG, in Thusis, CHE-107.058.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2014, Publ. 1416969).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tannò, Carlo, von Vaz/Obervaz, in Scharans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Tannò, Daniela, von Vaz/Obervaz, in Thusis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tannò, Gabriel, von Vaz/Obervaz, in Thusis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Fiduciar Treuhand AG Chur (CHE-101.840.807), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Fiduciar Treuhand AG Chur].
Publikationsnummer: 7111318, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Teleprimo AG, in Landquart, CH-350.3.008.193-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2010, S. 11, Publ. 5532300).
Firma neu:
Teleprimo AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.03.2013 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Weta Radio & Fernseh AG, Neudorfstrasse 11, 7430 Thusis.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Devonas, Mitgel, von Salouf, in Salouf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tannò, Gabriel, von Vaz/Obervaz, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tannò, Daniela, von Vaz/Obervaz, in Paspels, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin [bisher: Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien].