Gaby Tanner
wohnhaft in Sattel, aus Eriswil Aktuelle Mandate: Sport- und Freizeitclub Universitätsspital Zürich (SFC-USZ) Verbundene Personen: Caroline Schwegler, Peter Mugglin So bleiben Sie über "Gaby Tanner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gaby Tanner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Gaby Tanner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gaby Tanner"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Gaby Tanner leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Gaby Tanner arbeiten
Erbringen von Sportdienstleistungen
Erbringen von Sportdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Gaby Tanner
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Gaby Tanner
Publikationsnummer: HR02-1005197733, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Segelclub UniversitätsSpital Zürich, in Zürich, CHE-334.487.587, Verein (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2019, Publ. 1004590474).
Statutenänderung:
12.02.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Gaby, von Eriswil, in Sattel, Vizepräsidentin des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutierrez, Cristobal, von Zürich, in Uitikon, Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004590474, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Segelclub UniversitätsSpital Zürich, in Zürich, CHE-334.487.587, Verein (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, S.0, Publ. 3639165).
Statutenänderung:
16.01.2019.
Zweck neu:
Der Verein ist grundsätzlich ein Verein für Mitarbeitende des UniversitätsSpitals Zürich (USZ). Er fördert den Kontakt zwischen den Mitarbeitenden des USZ aller Abteilungen und Berufsgruppen für sportliche Betätigungen und weitere Freizeitbeschäftigungen. Mit der gleichen Zielsetzung fördert der Verein auch die Beziehungen zu anderen Spitälern und Institutionen des Gesundheitswesens sowie Vereinen mit ähnlichen Interessen. Der Verein bezweckt im Speziellen die Förderung des Segelsports. Zu diesem Zweck beschafft und unterhält der Verein eigene Segelschiffe und stellt diese seinen Mitgliedern zur Ausleihe, für Kurse und andere Clubanlässe zur Verfügung. Der Verein organisiert gesellschaftliche Anlässe und Versammlungen in Übereinstimmung mit dem Vereinszweck. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwegler, Caroline, von Zürich, in Dübendorf, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mugglin, Peter, von Sursee, in Kloten, Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allerkamp, Claudia, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fournichot, Nathalie, von Stettfurt, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Gaby, von Eriswil, in Sattel, Vizepräsidentin des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dietlikon, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten].
Publikationsnummer: 3639165, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Segelclub UniversitätsSpital Zürich, in Zürich, CHE-334.487.587, c/o Timo Naumann, Frymannstrasse 51b, 8041 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
19.01.2017.
Zweck:
Der Verein ist grundsätzlich ein Verein für Mitarbeitende des UniversitätsSpitals Zürich (USZ). Er fördert den Kontakt zwischen den Mitarbeitenden des USZ aller Abteilungen und Berufsgruppen für sportliche Betätigungen und weitere Freizeitbeschäftigungen. Mit der gleichen Zielsetzung fördert der Verein auch die Beziehungen zu anderen Spitälern und Institutionen des Gesundheitswesens sowie Vereinen mit ähnlichen Interessen. Der Verein bezweckt im Speziellen die Förderung des Segelsports. Zu diesem Zweck beschafft und unterhält der Verein eigene Segelschiffe und stellt diese seinen Mitgliedern zur Miete, für Kurse und andere Clubanlässe zur Verfügung. Der Verein organisiert gesellschaftliche Anlässe und Versammlungen in Übereinstimmung mit dem Vereinszweck. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
Mittel:
Mitgliederbeiträge;
Einnahmen aus Schiffsvermietungen, Kursen und anderen Angeboten;
Erträge aus Vereinsvermögen;
Gewinn aus Veranstaltungen;
Unterstützungsbeiträge des Vereins SFC-USZ;
Gönner- und Sponsorenbeiträge sowie andere Zuwendungen;
Schenkungen.
Eingetragene Personen:
Schwegler, Caroline, von Zürich, in Dübendorf, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mugglin, Peter, von Sursee, in Kloten, Vizepräsident des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Gaby, von Eriswil, in Dietlikon, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten.