Maurizio Tallero
wohnhaft in Winterthur, aus Wiesendangen Aktuelle Mandate: Xeno Print AG, Moser Schaffhausen AG Verbundene Personen: René Mathys, Rolf Michael Gnädinger, Nicholas Jan Hofmann und mehr So bleiben Sie über "Maurizio Tallero" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Maurizio Tallero"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Maurizio Tallero" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Maurizio Tallero"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Maurizio Tallero leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Maurizio Tallero arbeiten
Herstellung von Instrumenten (Messung und Kontrolle)
Herstellung von Instrumenten (Messung und Kontrolle)
Privatpersonen mit dem Namen Maurizio Tallero
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Maurizio Tallero
Publikationsnummer: HR02-1005150158, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
PRECISION ENGINEERING AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-109.068.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2020, Publ. 1004875951).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muirhead, William Adam John , britischer Staatsangehöriger, in Le Lieu, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Edouard Meylan);
Strub-Tiedt, Dominik, von Brüttelen, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Martin Rüegsegger);
Gnädinger, Rolf, von Ramsen, in Hallau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Unterschrift zu zweien;
Tallero, Maurizio, von Wiesendangen, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meylan, Georges-Henri, von Le Chenit, in Le Brassus (Le Chenit), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Edouard Meylan);
Matthey, Laurent Guillaume, von La Chaux-du-Milieu, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (ausser mit Martin Rüegsegger).
Publikationsnummer: 1970273, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Xeno Print AG, in Biel/Bienne, CHE-107.174.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2006, S. 4, Publ. 3453442).
Statutenänderung:
22.01.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Entwerfen, das Entwickeln und das Herstellen von Uhrenbestandteilen aller Art, insbesondere im Druckbereich sowie den Handel mit Uhren und Uhrenbestandteilen aller Art. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen und alle Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung vom 09.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denk GmbH, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathys, René, von Twann-Tüscherz, in Biel/Bienne, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Tüscherz-Alfermée, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Tallero, Maurizio, von Wiesendangen, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1371041, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Moser Schaffhausen AG, in Schaffhausen, CHE-114.016.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 21.05.2013, Publ. 7194158).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trevisan, Alfredo, von Rafz, in Thayngen, mit Prokura zu zweien;
Wüest, Stefan, von Brittnau, in Eschlikon TG (Eschlikon), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tallero, Maurizio, von Wiesendangen, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Unterschrift zu zweien [bisher: von Bertschikon, ohne eingetragene Funktion mit Prokura zu zweien];
Gnädinger, Rolf, von Ramsen, in Hallau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Unterschrift zu zweien.