Ardian Sylaj
wohnhaft in Zumikon, aus Zumikon Aktuelle Mandate: Informatik Sylaj Informatiks Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Ardian Sylaj" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ardian Sylaj"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ardian Sylaj" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ardian Sylaj"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ardian Sylaj leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ardian Sylaj arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Ardian Sylaj
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ardian Sylaj
Publikationsnummer: HR01-1004620425, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Informatik Sylaj Informatiks, in Zumikon, CHE-186.945.030, Thesenacher 44, 8126 Zumikon, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Informatik Dienstleistungen.
Eingetragene Personen:
Sylaj, Ardian, von Zumikon, in Zumikon, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1466711, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Get-Urban GmbH, in Wil SG, CHE-113.332.417, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2012, Publ. 6629430).
Statutenänderung:
27.03.2014.
Firma neu:
Vestis GmbH.
Domizil neu:
Lindenhofstrasse 12, 9500 Wil.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit solchen der Bekleidungsindustrie;
Erbringung von im Zusammenhang mit dem Warenhandel stehenden Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barth, Linard, von Guarda, in Wil SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sylaj, Ardian, kosovarischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 1036913, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Cluster GmbH, in Wil SG, CH-320.4.071.922-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, Publ. 6796126).
Firma neu:
Cluster GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.08.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barth, Linard Dario, von Guarda, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Derungs, Julian, von Lumnezia, in Züberwangen (Zuzwil SG), Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Suraua, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Sylaj, Ardian, kosovarischer Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Mauchle, Patrik, von St. Gallen, in Kirchberg SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].