Sven Studer
wohnhaft in Laufen, aus Laufen-Uhwiesen und Schlatt (TG) Aktuelle Mandate: Gasthof Hirschen Uhwiesen AG, LANDI Weinland, Genossenschaft Verbundene Personen: Oliver René Brütsch, Hansjörg Rellstab, Cédric Besson und mehr So bleiben Sie über "Sven Studer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Sven Studer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Sven Studer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Sven Studer"
|
|
Sven Studer
wohnhaft in Alchenflüh, aus Ersigen Aktuelle Mandate: Gärten & Pools Sven Studer AG Verbundene Personen: Claudia Studer So bleiben Sie über "Sven Studer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Sven Studer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Sven Studer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Sven Studer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Sven Studer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Sven Studer arbeiten
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Handel (sonstiges)
Garten- und Landschaftsbau
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Handel (sonstiges)
Garten- und Landschaftsbau
Privatpersonen mit dem Namen Sven Studer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Sven Studer
Publikationsnummer: HR02-1004528768, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
LANDI WEINLAND, Genossenschaft, in Marthalen, CHE-105.947.120, Genossenschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2018, Publ. 4320555).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Thomas, von Gondiswil, in Truttikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Sven, von Laufen-Uhwiesen, in Laufen-Uhwiesen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Berger, Martin, von Neftenbach, in Dägerlen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graber, Christoph, von Sigriswil, in Thalheim (AG), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Monhart, Walter, von Schlatt (TG), in Schlatt (TG), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ott, Martin, von Basadingen-Schlattingen, in Basadingen-Schlattingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lutz, Christian, von Basel und Dübendorf, in Zuzwil (SG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Waldkirch];
Ritzmann, Martin, von Volken, in Basadingen-Schlattingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nägeli, Peter, von Marthalen, in Kleinandelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüdlingen].
Publikationsnummer: 2213801, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 16'780 vom 12.05.2015Gasthof Hirschen Uhwiesen AG, in Laufen-Uhwiesen, CHE-281.708.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2015, Publ. 2165201).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Aufrechterhaltung des Gasthofes Hirschen in Uhwiesen als Landgasthof mit angeschlossenen Gästezimmern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Sven, von Laufen-Uhwiesen und Schlatt TG, in Laufen-Uhwiesen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Schlatt ZH]. .
Publikationsnummer: 5703762, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
LANDI WEINLAND, Genossenschaft, in Marthalen, CH-020.5.900.883-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, S. 42, Publ. 5081904).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ochsner, Hans, von Oberhallau, in Marthalen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Leo, von Dinhard, in Dinhard, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Studer, Sven, von Laufen-Uhwiesen, in Laufen-Uhwiesen, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung].