Marc Strässler
wohnhaft in Staufen, aus Wil (ZH) Aktuelle Mandate: Schweizerische Mobiliar Risk Engineering AG Verbundene Personen: Thomas Schärer, Renato Morelli, Patrik Linder und mehr So bleiben Sie über "Marc Strässler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marc Strässler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Marc Strässler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marc Strässler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Marc Strässler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Marc Strässler arbeiten
Erbringen von Dienstleistungen für Versicherungen und Pensionskassen
Erbringen von Dienstleistungen für Versicherungen und Pensionskassen
Privatpersonen mit dem Namen Marc Strässler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Marc Strässler
Publikationsnummer: HR02-1005355618, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Nobixus GmbH, bisher in Thalwil, CHE-392.913.708, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004594391).
Statutenänderung:
07.12.2021.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
c/o Abovo Treuhand GmbH, Schützenstrasse 38 O, 9100 Herisau.
Pflichten neu:
Die statutarischen Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte wurden gestrichen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strässler, Marco, von Winterthur, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiess, Micha Michael, von Herisau, in Niederbipp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR01-1004594391, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nobixus GmbH (Nobixus Sàrl) (Nobixus Sagl) (Nobixus Ltd liab Co), in Thalwil, CHE-392.913.708, Im Isisbüel 1, 8800 Thalwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.03.2019.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art und Betrieb von Onlineshops. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 14.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Strässler, Marco, von Winterthur, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 2477767, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizerische Normen-Vereinigung SNV, in Winterthur, CHE-103.143.725, Verein (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, Publ. 2216565).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caccia, Fulvio, von Cadenazzo, in Camorino, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Homberger, Dr. Hans Peter, von Winterthur, in Rüdlingen, Delegierter des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strässler, Marcel, von Winterthur, in Oberstammheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Peter, von Burgdorf, in Muri bei Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Custodero, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.