Patrick Stieger
wohnhaft in Dübendorf, aus Zürich Aktuelle Mandate: Studio Stieger KLG Verbundene Personen: Naomi Stieger So bleiben Sie über "Patrick Stieger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrick Stieger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Patrick Stieger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrick Stieger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Patrick Stieger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Patrick Stieger arbeiten
Betreiben eines Ateliers für Design, Grafik oder Schmuck
Betreiben eines Ateliers für Design, Grafik oder Schmuck
Privatpersonen mit dem Namen Patrick Stieger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Patrick Stieger
Publikationsnummer: HR01-1005672591, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Studio Stieger KLG, in Dübendorf, CHE-222.251.712, c/o Stieger, Fällandenstrasse 12, 8600 Dübendorf, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.05.2022.
Zweck:
Entwicklung und Gestaltung im Bereich Produkt- und Industriedesign, Planung und Umsetzung von sozialen Projekten.
Eingetragene Personen:
Stieger, Naomi, von Oberriet (SG), in Dübendorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Stieger, Patrick, von Zürich, in Dübendorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004765021, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Engelbert E. Stieger AG, in Rorschacherberg, CHE-107.130.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, S.0, Publ. 3952101).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stieger, Patrick, von Oberriet SG, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stieger, Christoph, von Oberriet (SG), in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3952101, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Engelbert E. Stieger AG, in Rorschacherberg, CHE-107.130.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2012, Publ. 6591882).
Statutenänderung:
14.12.2017.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 02.10.2017 auf die Thesign AG, in Rorschacherberg (CHE-294.441.571), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 700'000.00 herabgesetzt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation und den Vertrieb von Textilgeweben aller Art im In- und Ausland sowie von damit in Zusammenhang stehenden Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 22.12.1999 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Kommanditgesellschaft Engelbert E. Stieger Co., in St. Gallen, gemäss Übernahmebilanz per 30.06.1999 mit Aktiven von CHF 30'180'127.86 und Passiven von CHF 28'909'554.94, wofür 1'200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 70'572.92 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumberger, Peter, von Bichelsee-Balterswil, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stieger, Patrick, von Oberriet SG, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen, Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].