Christian Steullet
wohnhaft in Delémont, aus Courchapoix Aktuelle Mandate: FY Fashion & You Sàrl Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Christian Steullet" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Steullet"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Steullet" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Steullet"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Steullet leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Steullet arbeiten
Handel (Bekleidung)
Handel (Bekleidung)
Privatpersonen mit dem Namen Christian Steullet
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Steullet
Publikationsnummer: 4385300, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Cocktalis Suisse, Steullet Christian, à Delémont, CH-670.1.004.538-0, Route de Moutier 93, 2800 Delémont, nouvelle entreprise individuelle.
Objet de l'entreprise:
Importation et vente de boissons alcoolisées.
Personne inscrite:
Steullet, Christian, de Courchapoix, à Delémont, titulaire, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 3298040, Handelsregister-Amt Jura, (670)
FY Fashion & You Sàrl, à Delémont, CH-670.4.001.230-4, Le commerce de vêtements, chaussures et autres articles de mode et notamment ceux de la marque Benetton, Société à responsabilité limitée (FOSC no 44 du 04.03.2004, p. 8, publ. 2153176).
Modification des statuts:
15.03.2006.
Personne et signature radiée:
Guélat, Béatrice, de Fahy, à Vicques, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 8'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Steullet, Christian, de Courchapoix, à Delémont, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 12'000.--].
Publikationsnummer: 2731944, Handelsregister-Amt Bern, (36)
PLC Swiss AG, à Bienne, CH-073.3.015.240-5, achat, vente, production, sous-traitance, développement, importation et exportation de produits dans le domaine de l'horlogerie et la bijouterie etc., société anonyme (FOSC no 224 du 20.11.2003, p. 4, publ. 1268878).
Nouvelle raison sociale:
PLC Swiss AG en liquidation. La société est dissoute par décision de son assemblée générale du 18.02.2005.
L'adresse de liquidation:
Rue du Pilate 5, 2502 Biel/Bienne.
Personne et signature radiée:
Sugden, Peter, ressortissant du Royaume-Uni, à Bienne, directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Saxer, Matthias, de Sevelen, à Wettingen, président et liquidateur, avec signature collective à deux comme liquidateur [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Steullet, Christian, de Courchapoix, à Delémont, administrateur et liquidateur, avec signature collective à deux comme liquidateur [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux].