Christoph Stelzhammer
wohnhaft in Zollikon, aus Österreich Aktuelle Mandate: C. Stelzhammer GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Christoph Stelzhammer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Stelzhammer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph Stelzhammer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Stelzhammer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph Stelzhammer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph Stelzhammer arbeiten
Durchführung von Arbeitskraftvermittlung
Durchführung von Arbeitskraftvermittlung
Privatpersonen mit dem Namen Christoph Stelzhammer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Stelzhammer
Publikationsnummer: 1256507, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
C. Stelzhammer GmbH, in Kilchberg ZH, CHE-116.361.622, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2010, S. 30, Publ. 5949360).
Statutenänderung:
12.12.2013.
Domizil neu:
Mühlegasse 11, 8001 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stelzhammer, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Kilchberg ZH].
Publikationsnummer: 6894380, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Endlich Wir GmbH (Endlich Wir Sàrl), in Zürich, CH-020.4.048.480-5, Mühlegasse 11, 8001 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.10.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bietet umfangreiche Dienstleistungen insbesondere im Bereich der Partnervermittlung an. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief oder Telefax.. Gemäss Erklärung vom 04.10.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stelzhammer, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Maiwald, Daniela, von Salenstein, in Zollikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 5978210, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hilti (Schweiz) AG, in Adliswil, CH-020.3.911.874-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2010, S. 26, Publ. 5748464).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stelzhammer, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malmström, Jan, von Liestal, in Lachen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sator, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Altstätten, mit Kollektivprokura zu zweien.