Verena Steiner
wohnhaft in Winterthur, aus Winterthur Aktuelle Mandate: Hahnloser/Jaeggli Stiftung Verbundene Personen: Liselotte Sophie Schwarz, Konrad Bitterli, Salomon Anton Schwarz und mehr So bleiben Sie über "Verena Steiner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Verena Steiner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Verena Steiner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Verena Steiner"
|
|
Verena Steiner
wohnhaft in Wolfwil, aus Dagmersellen Aktuelle Mandate: Atelier Steiner Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Verena Steiner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Verena Steiner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Verena Steiner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Verena Steiner"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Verena Steiner leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Verena Steiner arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Verena Steiner
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Verena Steiner
Publikationsnummer: 3211957, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Künzi Treuhand AG, in Bubikon, CHE-106.587.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2964803).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Verena, von Alpthal, in Rapperswil-Jona, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2949537, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Künzi Treuhand AG, in Bubikon, CHE-106.587.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2015, Publ. 2495775).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Humm, Isabella, von Strengelbach, in Dürnten, mit Einzelunterschrift;
Steiner, Verena, von Alpthal, in Rapperswil-Jona, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2341497, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Showgroup GmbH, in Basel, CHE-105.547.743, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2014, Publ. 1828117).
Statutenänderung:
20.08.2015.
Firma neu:
Swissgroup GmbH.
Domizil neu:
Leonhardsgraben 34, 4051 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Leistungen in den Bereichen Unternehmensberatung sowie Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Investitionen und Anlagen. Sie kann Management-, Finanzierungs- und Beratungsfunktionen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder e-Mail..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Verena, von Winterthur und Neftenbach, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Bürkli, Peter, von Luzern und Malters, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Risch, Martin Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Dr. Adrian, von Neftenbach, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].