Jacqueline Rose Steiner
wohnhaft in Meikirch, aus Langnau im Emmental Aktuelle Mandate: 4-Oceans GmbH Verbundene Personen: Simon Christian Züger, Christa Züger Scheidegger So bleiben Sie über "Jacqueline Rose Steiner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jacqueline Rose Steiner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Jacqueline Rose Steiner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jacqueline Rose Steiner"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Jacqueline Rose Steiner leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Jacqueline Rose Steiner arbeiten
Betreiben eines Reisebüros
Betreiben eines Reisebüros
Privatpersonen mit dem Namen Jacqueline Rose Steiner
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Jacqueline Rose Steiner
Publikationsnummer: 3861819, Handelsregister-Amt Bern, (36)
4-Oceans GmbH, in Bern, CHE-106.840.186, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 01.12.2014, Publ. 1851193).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hösli, Markus, von Glarus, in Hondrich (Spiez), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Jacqueline Rose, von Langnau im Emmental, in Meikirch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1851193, Handelsregister-Amt Bern, (36)
4-Oceans GmbH, in Bern, CHE-106.840.186, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2012, Publ. 6609144).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Jacqueline Rose, von Langnau im Emmental, in Meikirch, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Sugiez, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Hösli, Markus, von Glarus, in Hondrich (Aeschi bei Spiez), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4462284, Handelsregister-Amt Bern, (36)
4-Oceans GmbH, bisher in Kirchlindach, CH-035.4.019.974-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2006, S. 3, Publ. 3465674).
Statutenänderung:
24.04.2008.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Luisenstrasse 27, 3005 Bern.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Jacqueline Rose, von Langnau im Emmental, in Sugiez, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--];
Steiner, Anton, von Langnau im Emmental, in Schüpfen, mit Einzelprokura [bisher: Gesellschafter, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--].