Cédric Markus Steiner
wohnhaft in Basel, aus Liesberg Aktuelle Mandate: Landskroner Whisky GmbH, taktwerk GmbH Verbundene Personen: Dominik Thomas Imark, Dominik Neff So bleiben Sie über "Cédric Markus Steiner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Cédric Markus Steiner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Cédric Markus Steiner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Cédric Markus Steiner"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Cédric Markus Steiner leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Cédric Markus Steiner arbeiten
Getränkeherstellung (alkoholisch)
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Getränkeherstellung (alkoholisch)
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Cédric Markus Steiner
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Cédric Markus Steiner
Publikationsnummer: HR01-1006015570, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Landskroner Whisky GmbH (Landskroner Whisky Sàrl) (Landskroner Whisky Sagl) (Landskroner Whisky LLC), in Grellingen, CHE-430.294.216, Bahnhofstrasse 25, 4203 Grellingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.03.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Destillerie, die Entwicklung, die Lagerung und den Vertrieb von Spirituosen und damit zusammenhängenden Produkten sowie den Handel mit Getränken aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 25'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 26.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Imark, Dominik Thomas, von Himmelried, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Steiner, Cédric Markus, von Liesberg, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Landskroner Bräu AG (CHE-295.909.358), in Grellingen, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Neff, Dominik, von Solothurn, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005372836, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
taktwerk GmbH, in Basel, CHE-354.181.967, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2020, Publ. 1005042065).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiechter, Daniel Joél, von Huttwil, in Basel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Cédric Markus, von Liesberg, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 4396097, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
taktwerk GmbH, bisher in Zwingen, CHE-354.181.967, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, Publ. 6976534).
Statutenänderung:
27.07.2018.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Bordeaux-Str. 5, 4053 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Cédric Markus, von Liesberg, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Röschenz];
Fiechter, Daniel Joél, von Huttwil, in Basel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bärschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].