Marko Steffek
wohnhaft in Steinach, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Hohl Velomarkt Arbon GmbH Verbundene Personen: Hansjakob Hohl So bleiben Sie über "Marko Steffek" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marko Steffek"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Marko Steffek" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marko Steffek"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Marko Steffek leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Marko Steffek arbeiten
Handel (Freizeitwaren)
Handel (Freizeitwaren)
Privatpersonen mit dem Namen Marko Steffek
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Marko Steffek
Publikationsnummer: HR02-1004771411, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Hohl Velomarkt Arbon GmbH, in Arbon, CHE-113.045.449, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2017, Publ. 3822769).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffek, Ursula, deutsche Staatsangehörige, in Arbon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffek, Marko, deutscher Staatsangehöriger, in Steinach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Publikationsnummer: 3822769, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Swiss-Velo Direktverkauf GmbH, in Arbon, CHE-113.045.449, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2010, Publ. 5681244).
Statutenänderung:
16.10.2017.
Firma neu:
Hohl Velomarkt Arbon GmbH. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hohl, Marcel, von Wolfhalden, in Kallern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Hohl, Romana, von Wolfhalden, in Wohlen AG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00;
Müller, Hans-Georg (genannt Hansjörg), von Ruswil, in Eschenbach LU, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffek, Marko, deutscher Staatsangehöriger, in Steinach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Hohl, Hansjakob, von Wolfhalden, in Arbon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Steffek, Ursula, deutsche Staatsangehörige, in Arbon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: in Ravensburg (DE)].
Publikationsnummer: 1448511, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
H. J. Hohl, in Arbon, CHE-107.429.675, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2012, Publ. 6806686).
Firma neu:
HOHL Velomarkt.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 52, 9320 Arbon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffek, Marko, deutscher Staatsangehöriger, in Steinach, mit Einzelunterschrift.