Markus Stappung
wohnhaft in Muri, aus Döttingen Aktuelle Mandate: Regionale Bauverwaltung WSW AG Verbundene Personen: Daniel Wachter, Fabian Bucher, Philipp Erich Dubler So bleiben Sie über "Markus Stappung" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Markus Stappung"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Markus Stappung" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Markus Stappung"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Markus Stappung leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Markus Stappung arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Markus Stappung
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Stappung
Publikationsnummer: HR02-1005550647, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Regionale Bauverwaltung WSW AG, in Muri (AG), CHE-175.396.001, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2017, Publ. 3667151).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wipf, Hans, von Lohn (SH), in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wachter, Daniel, von Mels, in Muri (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Stappung, Markus, von Döttingen, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3667151, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Regionale Bauverwaltung WSW AG, in Muri (AG), CHE-175.396.001, Bachmatten 8, 5630 Muri AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.06.2017. 10.07.2017.
Zweck:
Führung von Bauverwaltungen und Beratung von Gemeinwesen, Unternehmen und Privatpersonen im Bauwesen;
kann sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen oder solche erwerben, Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften und sonstige Vermögenswerte erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
1'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Wipf & Stappung Regionale Bauverwaltung (CHE-106.644.834), in Muri (AG), nämlich den Betrieb ohne Liegenschaften, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 14.06.2017 und Inventar per 01.01.2017, wonach die übernommenen Aktiven CHF 918'700.73 und die übernommenen Passiven CHF 97'590.75 betragen, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 721'109.98 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 14.06.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Stappung, Markus, von Döttingen, in Muri (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wachter, Daniel, von Mels, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wipf, Hans, von Lohn (SH), in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.