Ursula Beate Stalder
wohnhaft in Zürich, aus Basel und Escholzmatt-Marbach Aktuelle Mandate: Achtgrad AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Ursula Beate Stalder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ursula Beate Stalder"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ursula Beate Stalder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ursula Beate Stalder"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ursula Beate Stalder leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ursula Beate Stalder arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Ursula Beate Stalder
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ursula Beate Stalder
Publikationsnummer: HR02-1004954247, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Achtgrad AG, in Zürich, CHE-197.557.749, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 17.11.2014, S.0, Publ. 1825223).
Domizil neu:
Zeltweg 93, 8032 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lorenz, Andreas Albert, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Ursula Beate, von Basel und Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Basel und Escholzmatt, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Zug, (170)
Assai Interactive AG (Assai Interactive SA) (Assai Interactive Ltd), Sitz Steinhausen, Strategische Beratung, Projektleitung, Kreation und Realisierung von E-Commerce und Multichannelauftritten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2001, S. 10060).
Aktienkapital Geändert:
CHF 200'000 [bisher: CHF 140'000].
Liberierung:
CHF 200'000 [bisher: CHF 140'000], 20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10 [bisher: 14'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10].
Eingetragene Personen Geändert:
Juhasz, Michel, Heimat Selzach, in Zürich, Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Selzach, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stalder, Ursula Beate, Heimat Basel, Escholzmatt, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien];
Mäder, René, Heimat Mühleberg, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Neu:
Wirz, Jost, Heimat Schöftland, in Zürich, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Dätwyler, Stefan, Heimat Staffelbach, in Küsnacht ZH, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Schwendener, Daniel genannt Danny, Heimat Buchs SG, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Mc Cartney, Bryon Paul, Heimat Vereinigte Staaten, in Zürich, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien].
Handelsregister-Amt Zug, (170)
endeed interactive ag, Sitz Steinhausen, Strategische Beratung, Projektleitung, Kreation und Realisierung von E-Commerce und Multichannelauftritten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 28.09.2000, S. 6641).
Statutenänderung:
06.12.2001.
Firma Neu:
Assai Interactive AG.
Übersetzungen der Firma Neu:
(Assai Interactive SA), (Assai Interactive Ltd).
Aktienkapital Geändert:
CHF 140'000 [bisher: CHF 120'000].
Liberierung:
CHF 140'000 [bisher: CHF 120'000], 14'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10 [bisher: 12'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10].
Eingetragene Personen Neu:
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle;
Stalder, Ursula Beate, Heimat Basel, Escholzmatt, in Zürich, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien;
Mc Cartney, Bryon Paul, Heimat Vereinigte Staaten, in Zürich, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien.
Gelöscht:
[Zehnder, Schätti Revisions AG, in Baar, Revisionsstelle].