Kurt Stadler
wohnhaft in Döttingen, aus Birrwil Aktuelle Mandate: Kurt Stadler GmbH Verbundene Personen: Franziska Silvia Stadler-Schifferle So bleiben Sie über "Kurt Stadler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Kurt Stadler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Kurt Stadler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Kurt Stadler"
|
|
Kurt Stadler
wohnhaft in Winterthur, aus Bürglen (UR) Aktuelle Mandate: LichtBlick IntegralBau GmbH Verbundene Personen: Barbara Stadler So bleiben Sie über "Kurt Stadler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Kurt Stadler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Kurt Stadler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Kurt Stadler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Kurt Stadler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Kurt Stadler arbeiten
Übriger Aus- und Innenausbau
Zimmerei, Dachdeckerei und allgemeiner Holzbau
Übriger Aus- und Innenausbau
Zimmerei, Dachdeckerei und allgemeiner Holzbau
Privatpersonen mit dem Namen Kurt Stadler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Kurt Stadler
Publikationsnummer: HR02-1005117587, Handelsregister-Amt Uri, (120)
Horse Sponsoring AG, in Spiringen, CHE-340.285.804, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2013, S.0, Publ. 6999266).
Statutenänderung:
02.03.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadler, Kurt Franz Xaver, von Bürglen UR, in Seedorf UR, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brücker, Antonia, von Spiringen, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schänis, Präsidentin, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1471781, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Amax Management AG, in Hochdorf, CHE-110.542.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2013, Publ. 7191384).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadler, Kurt, von Bürglen UR, in Altdorf UR, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchser, Dieter, von Basel, in Rothenfluh, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 7191384, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Amax Management AG, bisher in Herisau, CH-241.3.003.894-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, Publ. 6742224).
Gründungsstatuten:
20.02.2004.
Statutenänderung:
19.04.2013.
Sitz neu:
Hochdorf.
Domizil neu:
Hauptstrasse 16, 6283 Baldegg.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art;
Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Umbau- und Abbrucharbeiten;
Erbringung von Finanzdienstleistungen aller Art;
Durchführung von Investitionsgeschäften aller Art, insbesondere An- und Verkauf sowie Verwaltung von Wertpapieren aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Vermittlung und Veräusserung von Grundeigentum.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinbeisser, Peter, von St. Gallen, in Herisau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadler, Kurt, von Bürglen UR, in Altdorf UR, Mitglied, mit Einzelunterschrift.