Konrad Stadelmann
wohnhaft in Marbach LU, aus Escholzmatt-Marbach Aktuelle Mandate: Konrad Stadelmann Verbundene Personen: Daniela Jaeggi So bleiben Sie über "Konrad Stadelmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Konrad Stadelmann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Konrad Stadelmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Konrad Stadelmann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Konrad Stadelmann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Konrad Stadelmann arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Konrad Stadelmann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Konrad Stadelmann
Publikationsnummer: HR02-1006026660, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
SMC Mould Innovation AG, in Hallau, CHE-101.675.299, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2016, Publ. 3184757).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadelmann, Konrad, von Emmen, in Stetten SH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Conrad, Paul, von Sils im Domleschg, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Johann Ulrich, von Appenzell, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flütsch, Gilbert, von Schiers, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rennhard, Christoph Amand Peter, von Böttstein, in Roggliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3462289, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
WIBILEA AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-102.123.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2015, Publ. 2132229).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadelmann, Konrad, von Emmen, in Stetten SH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galefski, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Volkertshausen (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Moritz Ulrich, genannt Ulrich, von Schaffhausen, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1080093, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Konrad Stadelmann, in Marbach LU, CH-100.1.015.871-7, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2006, S. 12, Publ. 3449390).
Sitz neu:
Escholzmatt-Marbach. [Gemeindefusion per 01.01.2013].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadelmann, Konrad, von Escholzmatt-Marbach, in Escholzmatt-Marbach, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: von Marbach LU und Escholzmatt, in Marbach LU];
Jaeggi, Daniela, von Gondiswil, in Escholzmatt-Marbach, mit Einzelunterschrift [bisher: in Marbach LU].