David Spuhler
wohnhaft in Wislikofen, aus Zurzach Aktuelle Mandate: Elektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf Verbundene Personen: Phil Meier, Cornelia Bogdan, Luzius Schneider und mehr So bleiben Sie über "David Spuhler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "David Spuhler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "David Spuhler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "David Spuhler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen David Spuhler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen David Spuhler arbeiten
Erzeugung von und Versorgung mit Elektrizität
Erzeugung von und Versorgung mit Elektrizität
Privatpersonen mit dem Namen David Spuhler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: David Spuhler
Publikationsnummer: HR02-1006092895, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Elektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf, in Siglistorf, CHE-309.184.729, Genossenschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2023, Publ. 1005666102).
Statutenänderung:
24.05.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jansen, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Siglistorf, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spuhler, David, von Zurzach, in Zurzach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Phil, von Schlatt (TG), in Siglistorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005401399, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Elektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf, in Siglistorf, CHE-309.184.729, Genossenschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005365778). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Stephan, von Zurzach, in Zurzach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wislikofen, in Wislikofen];
Spuhler, David, von Zurzach, in Zurzach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wislikofen, in Wislikofen].
Publikationsnummer: HR02-1005365778, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Elektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf, in Siglistorf, CHE-309.184.729, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004665302).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hayoz, Beatrice, von Zürich, in Siglistorf, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jansen, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Siglistorf, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spuhler, David, von Wislikofen, in Wislikofen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.