Hubert Spiess
wohnhaft in Zürich, aus Österreich Aktuelle Mandate: spock productions GmbH Verbundene Personen: Erich Vock So bleiben Sie über "Hubert Spiess" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hubert Spiess"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hubert Spiess" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hubert Spiess"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hubert Spiess leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hubert Spiess arbeiten
Durchführen von kreativen, künstlerischen und unterhaltenden Tätigkeiten
Durchführen von kreativen, künstlerischen und unterhaltenden Tätigkeiten
Privatpersonen mit dem Namen Hubert Spiess
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hubert Spiess
Publikationsnummer: HR02-1006080379, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Zürcher Märchenbühne GmbH, in Zürich, CHE-113.222.510, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2009, S.35, Publ. 4837630).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vock, Erich, von Wohlen AG, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Spiess, Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fattini, Ramona, von Ebnat-Kappel, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 4950716, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
spock productions GmbH, in Zürich, CH-020.4.034.094-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2006, S. 18, Publ. 3591642).
Statutenänderung:
04.12.2008.
Domizil neu:
Zurlindenstrasse 215a, 8003 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Produzieren von Kulturveranstaltungen, insbesondere Theatervorführungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 26.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiess, Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Vock, Erich, von Wohlen AG, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00].
Publikationsnummer: 4837630, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Zürcher Märchenbühne GmbH, in Zürich, CH-020.4.034.165-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2006, S. 18, Publ. 3611560).
Statutenänderung:
04.12.2008.
Domizil neu:
Zurlindenstrasse 215a, 8003 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 26.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiess, Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Vock, Erich, von Wohlen AG, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].