Yves Walter Speidel
wohnhaft in Weiningen, aus Dübendorf Aktuelle Mandate: Protektor Profil GmbH, HATSUI AG Verbundene Personen: Martin Uwe Barsch, Andreas Kuhnert, Denise Esther Speidel-Huber So bleiben Sie über "Yves Walter Speidel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Walter Speidel"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yves Walter Speidel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Walter Speidel"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yves Walter Speidel leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yves Walter Speidel arbeiten
Handel (sonstiges)
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Handel (sonstiges)
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Yves Walter Speidel
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yves Walter Speidel
Publikationsnummer: 4339513, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
PCI Bauprodukte AG, in Holderbank (AG), CHE-107.937.865, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2018, Publ. 4255081).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Speidel, Yves Walter, von Dübendorf, in Weiningen (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4239523, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Protektor Profil GmbH, in Regensdorf, CHE-104.859.571, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2015, Publ. 2423563).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aspacher, Albrecht, deutscher Staatsangehöriger, in Steinmaur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Speidel, Yves, von Dübendorf, in Weiningen (ZH), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6606570, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
HATSUI AG, in Oetwil an der Limmat, CH-020.3.032.022-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2008, S. 16, Publ. 4336840).
Statutenänderung:
05.03.2012.
Sitz neu:
Weiningen ZH.
Domizil neu:
Badenerstrasse 50, 8104 Weiningen ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Bereich einer Full-Service Agentur (Beratung, Mediation, Koordination, Planung, Ausführung und Unterstützung) im kaufmännischen Bereich und den Bereichen Grafik, Eventservice, Ausstellungen und Design. Im Weiteren betreibt die Gesellschaft den Handel mit Bauneben- und Dekorationsprodukten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich mit anderen Unternehmungen zusammenschliessen..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krummenacher, Kurt, von Zürich und Flühli, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Speidel, Yves Walter, von Dübendorf, in Weiningen ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Speidel-Huber, Denise Esther, von Schwerzenbach, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.