Jacques Théodore Marie Spahni
wohnhaft in Crans-Montana, aus Niedermuhlern Aktuelle Mandate: Kramspa Sàrl, Spahni Courtage Sàrl Verbundene Personen: Théodor Werner Spahni, Daniel Spahni, Daniel Spahni So bleiben Sie über "Jacques Théodore Marie Spahni" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jacques Théodore Marie Spahni"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Jacques Théodore Marie Spahni" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jacques Théodore Marie Spahni"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Jacques Théodore Marie Spahni leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Jacques Théodore Marie Spahni arbeiten
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Handelsmittler in diversen Bereichen
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Handelsmittler in diversen Bereichen
Privatpersonen mit dem Namen Jacques Théodore Marie Spahni
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Jacques Théodore Marie Spahni
Publikationsnummer: HR02-1004729799, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Spahni Courtage Sàrl, à Sion, CHE-109.869.571, société à responsabilité limitée (No. FOSC 133 du 12.07.2019, Publ. 1004674905).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Spahni, Théodore dit Théo, de Niedermuhlern, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Spahni, Daniel, de Niedermuhlern, à Crans-Montana, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.00 [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature individuelle, sans part sociale];
Spahni, Jacques, de Niedermuhlern, à Crans-Montana, associé, gérant et président, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.00 [précédemment: à Lens].
Publikationsnummer: 2683731, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Kramspa Sàrl, à Sion, CHE-345.504.385, Rue des Mayennets 12, 1950 Sion, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
08.02.2016.
But:
Le courtage de raisins, moûts, vins et bouteilles, expertises/taxations/estimations/liquidations/médiations/consulting viti-vinicole, achat/vente de vins, achat, vente de raisins;
l'achat, la construction, l'exploitation, la mise en valeur, la vente d'immeubles et de droits immobiliers et toutes les opérations immobilières, mobilières et financières s'y rapportant ainsi que toutes participations financières, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE et s'intéresser sous toute forme à toutes entreprises similaires.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Spahni, Théodor Werner, dit Théo, de Niedermuhlern, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Spahni, Jacques Théodore Marie, de Niedermuhlern, à Lens, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.00. Selon déclaration du 08.02.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.
Publikationsnummer: 5574962, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Spahni Courtage Sàrl, à Sion, CH-626.4.007.761-7, Société à responsabilité limitée (FOSC no 137 du 20.07.2009, p. 29, publ. 5148968).
Modification des statuts:
10.12.2009.
Nouveau but:
Le courtage de vins, expertises, taxations, estimations, liquidations, médiation, consulting viti-vinicole, achat, vente de vins, achat, vente de raisins, ainsi que toute transaction mobilière, immobilière et financière y convergent (cf. statuts pour but complet). Le capital social a été libéré ultérieurement à concurrence d'un montant CHF 10'000.--.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: libération du capital social : 50 %].
Inscription ou modification de personnes:
Spahni, Jacques, de Niedermuhlern, à Lens, associé, gérant et président, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.-- [précédemment: associé et gérant];
Spahni, Théodore dit Théo, de Niedermuhlern, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.-- [précédemment: Spahni, Théodore]. [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].