Jürg Sommerhalder
wohnhaft in Aarau, aus Schlossrued Aktuelle Mandate: CSC M. Sommerhalder Verbundene Personen: Martin Sommerhalder So bleiben Sie über "Jürg Sommerhalder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jürg Sommerhalder"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Jürg Sommerhalder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jürg Sommerhalder"
|
|
Jürg Sommerhalder
wohnhaft in Volketswil, aus Kloten Aktuelle Mandate: Mediamile Systems AG Verbundene Personen: Urs Bernhard Flückiger So bleiben Sie über "Jürg Sommerhalder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jürg Sommerhalder"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Jürg Sommerhalder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jürg Sommerhalder"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Jürg Sommerhalder leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Jürg Sommerhalder arbeiten
BranchCode_n/a
Erbringen von IT-Dienstleistungen
BranchCode_n/a
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Jürg Sommerhalder
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Jürg Sommerhalder
Publikationsnummer: 2259687, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Mediamile Systems AG, bisher in Sarnen, CHE-174.260.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2013, Publ. 7017256).
Gründungsstatuten:
09.01.2013.
Statutenänderung:
24.04.2015.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Brünigstrasse 18, 6005 Luzern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stih, Roman, von Sarnen, in Sarnen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Urs Bernhard, von Huttwil, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift];
Sommerhalder, Jürg, von Kloten, in Volketswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 7212434, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Tamedia AG, in Zürich, CH-020.3.925.711-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2013, Publ. 7099776).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Winner AG, in Zürich (CH-020.3.022.955-3), gemäss Fusionsvertrag vom 10.04.2013 und Bilanz per 31.12.1012. Aktiven von CHF 100'872.69 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'152.45 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der scoup AG, in Zürich (CH-020.3.929.487-8), gemäss Fusionsvertrag vom 10.04.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 182'297.64 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'280'734.84 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 16.05.2013 Aktiven von CHF 57'063'943.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'014'564.00 auf die DZZ Druckzentrum Zürich AG (bisher: Tages-Anzeiger Verlag AG), in Zürich (CH-020.3.003.818-9).
Gegenleistung:
CHF 55'049'379.00.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haiss-Schaffner, René, Gränichen, in Teufenthal AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kummer, Alexander, von Oberönz, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wettstein, Gabriela, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schulthess, Andreas, von Zürich und Hüttwilen, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rufer, Celia Damaris, von Zürich, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, Yves Pattrick, von Mörschwil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachem, Dr. Martin, von Zürich, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Held, Claudia, von Churwalden, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marbot, Fabian, von Rohrbach, in Visp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommerhalder, Jürg, von Kloten, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coninx-Kaczynski, Claudia, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kall, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Marcel, von Künten, in Laufen-Uhwiesen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Sascha, von Laufen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 7017256, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Mediamile Systems AG, in Sarnen, CH-140.3.004.364-3, Spis 27, 6060 Sarnen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.01.2013.
Zweck:
Entwicklung von und Handel mit Informationssystemen für Verlage, Werbe- und Mediaagenturen sowie Erbringung damit zusammenhängender Beratungen und Dienstleistungen. Nebenzwecke gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Gründererklärung vom 09.01.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Stih, Roman, von Sarnen, in Sarnen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Sommerhalder, Jürg, von Kloten, in Volketswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Flückiger, Urs Bernhard, von Huttwil, in Küsnacht ZH, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.