Francesco Somma
wohnhaft in Bauma, aus Hinwil Aktuelle Mandate: Schalag AG Verbundene Personen: Renzo Dobler, Vincenzo Evangelisti So bleiben Sie über "Francesco Somma" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Francesco Somma"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Francesco Somma" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Francesco Somma"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Francesco Somma leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Francesco Somma arbeiten
Maurerarbeiten
Maurerarbeiten
Privatpersonen mit dem Namen Francesco Somma
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Francesco Somma
Publikationsnummer: HR02-1004747893, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schalag AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-108.075.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 13.12.2012, S.0, Publ. 6974738).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Evangelisti, Vincenzo, von Unteriberg und italienischer Staatsangehöriger, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon];
Somma, Francesco, von Hinwil, in Bauma, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wetzikon (ZH)].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Kuhn Schal AG, bisher in Lindau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.1998, S. 2164).
Statutenänderung:
20.02.2002, 2.04.2002.
Firma neu:
Schalag.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Riedweg 1, 8600 Dübendorf.
Zweck neu:
Ausführung von Bauarbeiten aller Art, insbesondere Vornahme von Schalungen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.5.1983 Wandelementschalung, Werkzeug und Kleinmaschinen zum Preise von CHF 40 000.--, der voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich und eingeschrieben zuzustellen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich Steuerberatung und Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Kuhn, Ruth, von Lindau und Zürich, in Lindau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobler, Renzo, von Mümliswil-Ramiswil, in Dübendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Evangelisti, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Somma, Francesco, von Hinwil, in Wetzikon ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pünter & Berndt Treuhand AG, in Rüti ZH, Revisionsstelle.