Baykal Sincer
wohnhaft in Winterthur, aus Bern Aktuelle Mandate: MT Sano AG Verbundene Personen: Marco D'Agostino So bleiben Sie über "Baykal Sincer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Baykal Sincer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Baykal Sincer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Baykal Sincer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Baykal Sincer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Baykal Sincer arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Baykal Sincer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Baykal Sincer
Publikationsnummer: HR02-1005972395, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
siba group GmbH, in Neftenbach, CHE-277.478.320, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2023, Publ. 1005657124).
Domizil neu:
Seuzachstrasse 2, 8413 Neftenbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sincer, Baykal, von Bern, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Kevin, von Zürich, in Münchwilen (TG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005825894, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
MT Sano AG, in Teufen (AR), CHE-165.997.682, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2023, Publ. 1005821124).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thurnheer, Martin, von Zürich, in Teufen (AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Thurnheer, Claudia, von Grabs, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sincer, Baykal, von Bern, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
D'Agostino, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR01-1005657124, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
siba group GmbH, in Neftenbach, CHE-277.478.320, Tössallmendstrasse 1a, 8413 Neftenbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.01.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Restaurants, Bars und Dancings sowie Handel mit Waren aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sincer, Baykal, von Bern, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.