Wilfried Sigrist
wohnhaft in Rafz, aus Rafz Aktuelle Mandate: Fleckviehzucht-Genossenschaft Rafz Verbundene Personen: Christian Rubin, Ulrich Fritschi So bleiben Sie über "Wilfried Sigrist" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Wilfried Sigrist"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Wilfried Sigrist" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Wilfried Sigrist"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Wilfried Sigrist leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Wilfried Sigrist arbeiten
Verbände und Vereinigungen
Verbände und Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Wilfried Sigrist
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Wilfried Sigrist
Publikationsnummer: HR02-1005687699, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Maschinengenossenschaft Rafz, in Rafz, CHE-108.756.912, Genossenschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2015, S.0, Publ. 2516117).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Wilfried, von Rafz, in Rafz, Vizepräsident der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigrist, Thomas, von Rafz, in Rafz, Vizepräsident der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2516117, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Dreschgenossenschaft Rafz, in Rafz, CHE-108.756.912, Genossenschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2010, S. 29, Publ. 5538538).
Statutenänderung:
18.06.2015.
Firma neu:
Maschinengenossenschaft Rafz.
Zweck neu:
Sie bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe die kostengünstige Anschaffung, Verwendung und Vermietung von Maschinen, insbesondere zu Gunsten ihrer Mitglieder. Sie kann Maschineneinsätze auch als Lohnarbeiten ausführen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Mit Haftbarkeit und unbeschränkter Nachschusspflicht.].Pflichten neu: [gestrichen: Pflichten: siehe Statuten.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt durch Zirkular.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Armin, von Rafz, in Rafz, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Hans, von Rafz, in Rafz, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar];
Sigrist, Wilfried, von Rafz, in Rafz, Vizepräsident der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift mit dem Präsidenten und dem Kassier];
Rubin, Christian, von Reichenbach im Kandertal, in Rafz, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3214436, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Dreschgenossenschaft Rafz, in Rafz, CH-020.5.900.330-2, Bezweckt die Verbilligung der Maschinenverwendung durch gemeinsame Anschaffung, Genossenschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.1998, S. 6877).
Domizil neu:
c/o Hans Graf, Eichhof, 8197 Rafz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächi, Hans, von Rafz, in Rafz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Hans, von Rafz, in Rafz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar;
Graf, Armin, von Rafz, in Rafz, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sigrist, Wilfried, von Rafz, in Rafz, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift mit dem Präsidenten und dem Kassier [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].