Hans-Peter Karl Sigrist
wohnhaft in Dornach, aus Rafz Aktuelle Mandate: Praxis für Ganzheitsmedizin Janine Sigrist, Basel Lighthouse Verbundene Personen: Janine Eliane Sigrist-Uhlmann, Trudi Wildhaber, Felicitas Lenzinger So bleiben Sie über "Hans-Peter Karl Sigrist" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans-Peter Karl Sigrist"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hans-Peter Karl Sigrist" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans-Peter Karl Sigrist"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hans-Peter Karl Sigrist leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hans-Peter Karl Sigrist arbeiten
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Betreiben von Alters- und Behindertenwohnheimen
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Betreiben von Alters- und Behindertenwohnheimen
Privatpersonen mit dem Namen Hans-Peter Karl Sigrist
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hans-Peter Karl Sigrist
Publikationsnummer: HR02-1005807447, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Lugaresi Ness Partner AG, in Basel, CHE-112.625.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2022, Publ. 1005600418).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Hans-Peter, von Rafz, in Dornach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spycher, Kurt, von Köniz und Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Köniz und Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR01-1005713219, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Praxis für Ganzheitsmedizin Janine Sigrist, in Oberwil (BL), CHE-236.461.871, c/o MEDIARE Naturärztegemeinschaft KlG, Talstrasse 39, 4104 Oberwil BL, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Umfassendes, alternativmedizinisches Angebot: Traditionelle chinesische Medizin, Hypnosetherapie, traditionelle Naturheilkunde.
Eingetragene Personen:
Sigrist, Janine, von Rafz, in Dornach, Inhaberin, mit Einzelunterschrift;
Sigrist, Hans-Peter, von Rafz, in Dornach, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004457599, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Panizzon & Spycher AG, in Basel, CHE-112.625.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2271107).
Statutenänderung:
06.09.2018.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sigrist Lugaresi Partner AG, in Basel (CHE-114.378.913), gemäss Fusionsvertrag vom 06.09.2018 und Bilanz per 30.06.2018. Aktiven von CHF 225'054.27 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 101'307.05 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Lugaresi Ness Partner AG.
Domizil neu:
Elisabethenstr. 23, 4051 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung, die Finanzberatung, das Erstellen von Finanzstudien, die Steuerberatung und Vermittlungsgeschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen, gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten, sowie alle Geschäfte durchführen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief oder e-mail an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spycher, Kurt, von Basel und Köniz, in Bettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hrovat, Andrej, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ness, Christoph, von Zürich, in Berentzwiller (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lugaresi, Daniele, italienischer Staatsangehöriger, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigrist, Hans-Peter, von Rafz, in Dornach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.