Robert Alexander Sieger
wohnhaft in Zürich, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Pamaco Holding AG Verbundene Personen: Antje Ziegler Schmidt, Jan Klingele So bleiben Sie über "Robert Alexander Sieger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Robert Alexander Sieger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Robert Alexander Sieger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Robert Alexander Sieger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Robert Alexander Sieger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Robert Alexander Sieger arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Robert Alexander Sieger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Robert Alexander Sieger
Publikationsnummer: HR02-1004977864, Handelsregister-Amt Glarus
Pamaco Holding AG, in Glarus, CHE-101.861.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2019, Publ. 1004776783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haebler, Werner H., deutscher Staatsangehöriger, in Waiblingen (D), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieger, Robert Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4834544, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Bächer & Sieger AG, in Zug, CH-170.3.031.853-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2008, S. 22, Publ. 4357270).
Firma neu:
Bächer & Sieger AG in Liquidation.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.12.2008 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in St. Augustin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sieger, Robert Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hütte, Martin, von Luzern und Zug, in Immensee , Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Immensee, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4357270, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Bächer & Sieger AG, in Zug, CH-170.3.031.853-1, St. Antonsgasse 4, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.02.2008.
Zweck:
Vermittlung von Commodities (inklusive Edelmetallen und Rohdiamanten), Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermittlung von Commodities, sowie von Immobilien, Beratung von Privatvermögen und Institutionellen Investoren, insbesondere im Bereich Asset Management und Asset Allokation sowie Dienstleistungen aller Art im Bereich Family Office und Vermögenscontrolling;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.02.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bächer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in St. Augustin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sieger, Robert Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hütte, Martin, von Luzern und Zug, in Immensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.