Flavio Sibold
wohnhaft in Zollikerberg, aus Zollikon Aktuelle Mandate: Neue Baugenossenschaft Zollikon (NBZ), Sibold AG Verbundene Personen: Livio Paolo Weber, Regula Baumgartner, Jürg Widmer und mehr So bleiben Sie über "Flavio Sibold" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Flavio Sibold"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Flavio Sibold" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Flavio Sibold"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Flavio Sibold leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Flavio Sibold arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Sonstige Bautätigkeit
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Flavio Sibold
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Flavio Sibold
Publikationsnummer: HR02-1005242024, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Neue Baugenossenschaft Zollikon (NBZ), in Zollikon, CHE-107.170.193, Genossenschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004914582).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Regula, von Zollikon, in Zumikon, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sibold, Flavio, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1004703029, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sibold AG, in Zollikon, CHE-107.170.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 28.08.1997, S.6305).
Statutenänderung:
08.07.2019.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist: Die Führung eines Sanitär- und Spenglerei Betriebes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sibold, Heidi, von Wil AG und Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gerber Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sibold, Flavio, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sibold, Beat, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].