Fejsal Shumolli
wohnhaft in Riehen, aus Wallisellen Aktuelle Mandate: Lergenmüller AG Verbundene Personen: Urs Soder, Christian Schmiedlin So bleiben Sie über "Fejsal Shumolli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Fejsal Shumolli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Fejsal Shumolli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Fejsal Shumolli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Fejsal Shumolli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Fejsal Shumolli arbeiten
Übriger Aus- und Innenausbau
Übriger Aus- und Innenausbau
Privatpersonen mit dem Namen Fejsal Shumolli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Fejsal Shumolli
Publikationsnummer: HR02-1005344545, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Lergenmüller AG, in Riehen, CHE-107.304.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005070262).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichenstein, Sandra, von Zunzgen und Hölstein, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shumolli, Fejsal, von Wallisellen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmiedlin, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6269446, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Calypta AG, bisher in Lachen, CH-160.3.000.289-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2010, S. 16, Publ. 5926206).
Statutenänderung:
21.06.2011.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Culmannstrasse 45, 8006 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shumolli, Fejsal, montenegrinischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5003060, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
BOMAG & Partner GmbH, in Zürich, CH-020.4.018.518-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2002, S. 18, Publ. 390190).
Statutenänderung:
09.04.2009.
Uebersetzungen der Firma neu:
(BOMAG & Partner S.àr.l.) (BOMAG & Partner S.ag.l.) (BOMAG & Partner Ltd liab. Co).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Ausführung von Malerarbeiten, Gipserarbeiten sowie Reparatur- und Unterhaltsarbeiten an Gebäuden und kann Handel mit Waren aller Art betreiben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum und Wertschriften sowie Immaterialgüterrechte (Patente, Lizenzen, etc.) zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 18.05.1998 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 04.05.1998 das darin verzeichnete Arbeitsmaterial und die Werkzeuge zum Preise von CHF 10'000.--, wovon CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boemi, Giovanni, von Schwerzenbach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 31'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shumolli, Fejsal, kosovarischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 31 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Weibel, Werner, von Thayngen, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Affoltern am Albis und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Curcillo, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Dürnten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.