Patrice Seppey
wohnhaft in Saxon, aus Hérémence Aktuelle Mandate: World Classic's Orchestra (WCO) en liquidation Verbundene Personen: Vincent Borgeat, Dominique Giroud, Claude Gilliand und mehr So bleiben Sie über "Patrice Seppey" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrice Seppey"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Patrice Seppey" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrice Seppey"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Patrice Seppey leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Patrice Seppey arbeiten
Durchführen von kreativen, künstlerischen und unterhaltenden Tätigkeiten
Durchführen von kreativen, künstlerischen und unterhaltenden Tätigkeiten
Privatpersonen mit dem Namen Patrice Seppey
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Patrice Seppey
Publikationsnummer: 1123145, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
World Classic's Orchestra (WCO), à Martigny, CH-621.6.003.247-8, association (No. FOSC 41 du 28.02.2012, Publ. 6572256).
Nouveau nom:
World Classic's Orchestra (WCO) en liquidation. L'association est dissoute par décision de l'assemblée générale du 03.05.2013.
Adresse de liquidation:
c/o Vincent Borgeat, Rue Pramedzi 3, 1908 Riddes.
Inscription ou modification de personne(s):
Borgeat, Vincent, de Vernayaz, à Riddes, liquidateur et caissier, avec signature individuelle [précédemment: caissier avec signature collective à deux avec le président];
Giroud, Dominique, de Chamoson, à Chamoson, président, sans droit de signature [précédemment: président avec signature collective à deux];
Gilliand, Claude, de Bex, à Bex, vice-président, sans droit de signature [précédemment: vice-président avec signature collective à deux avec le président];
Gaillard, Gil-Christophe, de Chamoson, à Chamoson, secrétaire, sans droit de signature [précédemment: secrétaire avec signature collective à deux avec le président];
Seppey, Patrice, de Hérémence, à Saxon, membre, sans droit de signature [précédemment: membre avec signature collective à deux avec le président].
Publikationsnummer: 6692836, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
SOPHI'IMMOBILIER Sàrl, à Saxon, CH-621.4.006.914-3, société à responsabilité limitée (No. FOSC 83 du 30.04.2010, p. 18, Publ. 5611542).
Modification des statuts:
08.05.2012.
Nouvelle adresse:
Rue de Gottefrey 11, Case postale 99, 1907 Saxon.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Statuts adaptés au nouveau droit [biffé: Capital social entièrement libéré].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Seppey, Patrice, de Hérémence, à Saxon, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Carruzzo Seppey, Sophie, de Hérémence, Chamoson et Leytron, à Saxon, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: Carruzzo née Maillard, Sophie, de Chamoson et Leytron et avec une part sociale de CHF 19'000.00].
Publikationsnummer: 4735880, Handelsregister-Amt Wallis
AZENA SA, à Martigny, CH-626.3.003.102-7, société anonyme (FOSC no 114 du 15.06.2007, p. 19, publ. 3976980).
Personne et signature radiée:
Claude, Gérald, de Les Bois, à Vernayaz, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne:
Seppey, Patrice, de Hérémence, à Saxon, administrateur unique, avec signature individuelle.