Philip Senn
wohnhaft in Höri, aus Höri Aktuelle Mandate: Pizsport AG, Veloplus AG Verbundene Personen: Dominique Metz, Martin Wunderli, Bernhard Städler und mehr So bleiben Sie über "Philip Senn" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Philip Senn"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Philip Senn" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Philip Senn"
|
|
Philip Senn
wohnhaft in Zürich, aus Hendschiken Aktuelle Mandate: All Out Golf GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Philip Senn" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Philip Senn"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Philip Senn" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Philip Senn"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Philip Senn leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Philip Senn arbeiten
Handel (Freizeitwaren)
Erbringen übriger Dienstleistungen im Bereich Unterhaltung und Erholung
Handel (Freizeitwaren)
Erbringen übriger Dienstleistungen im Bereich Unterhaltung und Erholung
Privatpersonen mit dem Namen Philip Senn
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Philip Senn
Publikationsnummer: HR02-1006105375, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
IMSA Development AG, in Freienbach, CHE-250.975.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2021, Publ. 1005115210).
Domizil neu:
Churerstrasse 160a, 8808 Pfäffikon SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Philipp Michael, von Liestal, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Ron Fabian, von Langnau im Emmental, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005833891, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
MANDARA SERVICES GmbH, in Freienbach, CHE-105.621.227, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005043036).
Firma neu:
MANDARA SERVICES GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.08.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Philipp Michael, von Liestal, in Freienbach, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005529837, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ZBSM Zakhar Bron School of Music, in Zürich, CHE-443.987.062, Verein (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2022, Publ. 1005458055).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Philipp, von Liestal, in Freienbach, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Metzke, Tobias, von Zürich, in Rifferswil, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.