Dieter Semling
wohnhaft in Büsserach, aus Beinwil (SO) Aktuelle Mandate: LGT Bank (Schweiz) AG Verbundene Personen: Olga Manzhulina, Urs Arnold Kappler, Sara Michela Meier-Sager und mehr So bleiben Sie über "Dieter Semling" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dieter Semling"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dieter Semling" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dieter Semling"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dieter Semling leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dieter Semling arbeiten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Privatpersonen mit dem Namen Dieter Semling
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dieter Semling
Publikationsnummer: 1596091, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Artinba AG, in Basel, CHE-100.642.280, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2012, Publ. 6699694).
Firma neu:
Artinba AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Artinba SA in Liquidation) (Artinba Ltd in Liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.06.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frauchiger, Peter, von Eriswil und italienischer Staatsangehöriger, in Schönenbuch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Semling, Dieter, von Beinwil SO, in Büsserach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertholet, Jean-François, von Rougemont, in Courfaivre, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruggli, Iwan Valentin, von Hauptwil-Gottshaus, in Rebstein, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 972465, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Global Fine Art Services AG, in Basel, CH-270.3.014.284-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2012, Publ. 6735394).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Hans, von Basel und Welschenrohr, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erdmann, Dr. Marie Henri Charles, genannt Heinrich Henckel von Donnersmarck, von Baden, in Egg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Perregaux, Olivier, von Neuenburg und Valangin, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Alain, von Walterswil BE, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frauchiger, Peter, von Eriswil, in Schönenbuch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Semling, Dieter, von Beinwil SO, in Büsserach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gähwiler, Dr. Urs, von Rickenbach TG, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6117906, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
FITRUST, FIDUCIAIRE ET TRUSTEE S.A., in Zürich, CH-660.0.793.984-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2010, S. 23, Publ. 5894592).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saxer, Emil, von Altstätten, in Perroy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Semling, Dieter, von Beinwil SO, in Büsserach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosetti, Markus, von Aeschi SO, in Niederwil AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Weck, Christoph, von Fribourg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Friedl, Christian, von La Punt-Chamues-ch, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jung, Daniel, von Niederhelfenschwil, in Jonen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blakaj, Claudia, von Wald ZH, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Perrot, Martine, von Collonge-Bellerive, in Chêne-Bougeries, mit Kollektivprokura zu zweien.