Beatrix Seliner
wohnhaft in Gams, aus Schänis Aktuelle Mandate: aunica gmbh Verbundene Personen: Gion Capeder So bleiben Sie über "Beatrix Seliner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Beatrix Seliner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Beatrix Seliner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Beatrix Seliner"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Beatrix Seliner leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Beatrix Seliner arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Beatrix Seliner
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Beatrix Seliner
Publikationsnummer: HR01-1005931822, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
aunica gmbh, in Gams, CHE-418.794.442, c/o Beatrix Seliner, Gartenstrasse 2, 9473 Gams, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.12.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere Beratung und Support, in den Bereichen General Management und Finanzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 06.12.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Seliner, Beatrix, von Schänis, in Gams, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Capeder, Gion, von Albula/Alvra, in Gams, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 3121391, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Graubündner Kantonalbank, in Vaz/Obervaz, CHE-169.132.020, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2016, Publ. 3001737).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liesch, Philipp, von Brienz/Brinzauls, in Albula/Alvra, mit Kollektivprokura zu zweien;
Seliner, Beatrix, von Schänis, in Vaz/Obervaz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 6106444, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Graubündner Kantonalbank, in Vaz/Obervaz, CH-350.9.000.519-1, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 254 vom 29.12.2010, S. 16, Publ. 5967514).
mit Hauptsitz in:
Chur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seliner, Beatrix, von Schänis, in Valbella (Vaz/Obervaz), mit Kollektivprokura zu zweien.