David Segmüller
wohnhaft in Frauenfeld, aus Altstätten Aktuelle Mandate: Segmüller AG Verbundene Personen: Amporn Segmüller So bleiben Sie über "David Segmüller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "David Segmüller"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "David Segmüller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "David Segmüller"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen David Segmüller leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen David Segmüller arbeiten
Herstellung von Werkzeuge, Schneidwaren und Schlösser
Herstellung von Werkzeuge, Schneidwaren und Schlösser
Privatpersonen mit dem Namen David Segmüller
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: David Segmüller
Publikationsnummer: HR02-1005457710, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Segmüller AG, in Frauenfeld, CHE-102.701.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2021, Publ. 1005323255).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Segmüller, David, von Altstätten, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Segmüller, Amporn, thailändische Staatsangehörige, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5856586, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Segmüller AG, in Frauenfeld, CH-440.3.009.169-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2006, S. 12, Publ. 3521700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Segmüller, Hans, von Altstätten, in Frauenfeld, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Segmüller, Michael, von Altstätten, in Frauenfeld, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Warth (Warth-Weiningen), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Segmüller, Christoph, von Altstätten, in Muttenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Segmüller, David, von Altstätten, in Frauenfeld, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Segmüller AG, in Oberwil, Schönenhofstrasse 14, 8500 Oberwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.04.1997.
Zweck:
Herstellung von sowie Handel mit Hochleistungs-Spritzgussformen für thermoplastische Kunststoffe, Vorrichtungen, Präzisionsteile und Kunststoffartikel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten und Grundstücke erwerben, veräussern oder belasten.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Hans Segmüller, in Oberwil, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1996 und Sacheinlagevertrag vom 18.04.1997 mit Aktiven von Fr.1707277.24 und Passiven von Fr.1143040.81, wofür 100 Namenaktien zu Fr.1000 ausgegeben und Fr.464236.43 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebenen Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Segmüller, Hans, von Altstätten, in Frauenfeld, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Segmüller, David, von Altstätten, in Frauenfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Segmüller, Christoph, von Altstätten, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Segmüller, Michael, von Altstätten, in Warth (Warth-Weiningen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung, OBT Treuhand AG, in Weinfelden, Revisionsstelle.