Patrick Seematter
wohnhaft in Frutigen, aus Saxeten Aktuelle Mandate: Mode Seematter Verbundene Personen: Ana Tamara Seematter So bleiben Sie über "Patrick Seematter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrick Seematter"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Patrick Seematter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrick Seematter"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Patrick Seematter leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Patrick Seematter arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Patrick Seematter
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Patrick Seematter
Publikationsnummer: HR02-1005422085, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Mode Seematter, in Frutigen, CHE-110.567.533, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2011, S.0, Publ. 6472148).
Sitz neu:
Spiez.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 33, 3700 Spiez.
Zweck neu:
An- und Verkauf von Waren, Kauf und Verkauf von Immobilien, Vermietung von Liegenschaften und Ferienwohnungen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seematter, Patrick, von Saxeten, in Frutigen, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sirnach];
Seematter, Ana Tamara, von Saxeten, in Frutigen, mit Einzelunterschrift [bisher: rumänischer Staatsangehöriger, in Sirnach].
Publikationsnummer: 5072282, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizerische Zeltmission, in Zell ZH, CH-020.6.900.449-2, Verein (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2006, S. 21, Publ. 3359400).
Name neu:
Schweizerische Zeltmission in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.04.2009 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Seematter Treuhand, Dorfstrasse 41a, 3715 Adelboden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaaf, Markus, von Zofingen, in Zell ZH, Präsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Seematter, Patrick, von Saxeten, in Adelboden, Mitglied des Vorstandes und Kassier und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer, Eugen, von Rothrist, in Turbenthal, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3359400, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizerische Zeltmission, in Zell ZH, CH-020.6.900.449-2, Bezweckt die Verbreitung des Evangelismus durch Wort, Schrift und Ton, Verein (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2000, S. 1237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schole, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Disentis/Mustére, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seematter, Patrick, von Saxeten, in Adelboden, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Eugen, von Rothrist, in Turbenthal, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.