Herbert Schwienbacher
wohnhaft in Steffisburg, aus Diemtigen Aktuelle Mandate: Artelegna GmbH Verbundene Personen: Ximena Yolanda Frey So bleiben Sie über "Herbert Schwienbacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Herbert Schwienbacher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Herbert Schwienbacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Herbert Schwienbacher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Herbert Schwienbacher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Herbert Schwienbacher arbeiten
Betreiben von Hotels und Pensionen
Betreiben von Hotels und Pensionen
Privatpersonen mit dem Namen Herbert Schwienbacher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Herbert Schwienbacher
Publikationsnummer: HR02-1004955359, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Artelegna GmbH, in Steffisburg, CHE-413.568.950, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2013, S.0, Publ. 7178496).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammeter, Hans Rudolf, von Lauterbrunnen, in Elsau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwienbacher, Herbert, von Diemtigen, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1004955358, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Artelegna Gastro AG, in Thun, CHE-490.814.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458256).
Statutenänderung:
03.08.2020.
Firma neu:
Pizzalpina Gastro AG.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
Seftigenstrasse 370, 3084 Wabern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwienbacher, Herbert, von Diemtigen, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammeter, Hans Rudolf, von Lauterbrunnen, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Elsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR01-1004458256, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Artelegna Gastro AG, in Thun, CHE-490.814.875, c/o Restaurant und Hotel Schlossberg, Schlossberg 2, 3600 Thun, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.09.2018.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Führen von Restaurationsbetrieben, Hotels und Gastronomieunternehmungen, das Erbringen von gastronomischen Dienstleistungen aller Art (wie das Catering) und der Weinhandel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.09.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ammeter, Hans Rudolf, von Lauterbrunnen, in Elsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwienbacher, Herbert, von Diemtigen, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.