Dietrich Schwarz
wohnhaft in Meilen, aus Chur Aktuelle Mandate: Dietrich Schwarz Real Estate AG, isofloc AG Verbundene Personen: Marie Louisa Schwarz, Michel Alder, Stefan Fechner und mehr So bleiben Sie über "Dietrich Schwarz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dietrich Schwarz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dietrich Schwarz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dietrich Schwarz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dietrich Schwarz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dietrich Schwarz arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Herstellung und Verarbeitung von Papier und Karton
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Herstellung und Verarbeitung von Papier und Karton
Privatpersonen mit dem Namen Dietrich Schwarz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dietrich Schwarz
Publikationsnummer: HR02-1005007836, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Central Energy AG, in Zug, CHE-108.584.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903655).
Statutenänderung:
30.09.2020.
Zweck neu:
Handel mit Energieprodukten und anderen Rohstoffen sowie ähnlichen Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder per E-Mail. [Mit Statutenänderung vom 30.09.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seubert, Andreas Michael Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burggraf und Graf zu Dohna-Schlodien, York Wilhelm Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Meier, Markus Daniel, von Beromünster, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Schwarz, Dietrich Burkhardt, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärli, Dr. Kilian, von Menznau, in Risch, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004552775, Handelsregister-Amt Zürich
AGITEC AG, in Dällikon, CHE-205.385.085, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2016, Publ. 2994473).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Dietrich Alois Josef, von Chur, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004472155, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Dietrich Schwarz Real Estate AG, in Meilen, CHE-455.583.487, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2015, Publ. 1949821).
Domizil neu:
Austrasse 61, 8706 Meilen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Dietrich, von Chur, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].