Kurt Schütz
wohnhaft in Gais, aus Häggenschwil Aktuelle Mandate: Evidenz AG, Schütz Holding AG und mehr Verbundene Personen: Karl Schütz, Markus Schütz, Karl Schütz und mehr So bleiben Sie über "Kurt Schütz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Kurt Schütz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Kurt Schütz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Kurt Schütz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Kurt Schütz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Kurt Schütz arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Kurt Schütz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Kurt Schütz
Publikationsnummer: HR02-1006068413, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Wohnbaugenossenschaft maettmi50plus, in Mettmenstetten, CHE-496.120.015, Genossenschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2023, Publ. 1005862107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Kurt, von Kriens, in Mettmenstetten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederhofer, Robert, von Schaffhausen, in Mettmenstetten, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005768145, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
RADAC AG, in Grenchen, CHE-105.004.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.1999, S.488).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Kurt, von Sumiswald, in Bettlach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Christian, von Grenchen, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütz, Esther, von Sumiswald, in Bettlach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocher, Samuel, von Selzach, in Grenchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kocher, Anja, von Zeihen, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004646701, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Energieregion Bern-Solothurn, in Jegenstorf, CHE-434.592.523, Verein (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2016, Publ. 3116029).
Statutenänderung:
11.12.2017.
Zweck neu:
Zweck des Vereins ist die Unterstützung der Vereinsmitglieder (Gemeinden) bei der Förderung von regionaler nachhaltiger Energie sowie die Steigerung der Energieeffizienz durch eine verstärkte regionale Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, Energieversorgern und Fachspezialisten. Zum Erfüllen der Zweckbestimmung im Sinne der Präambel entwickelt und erbringt der Verein geeignete Dienstleistungen für die Vereinsmitglieder und die Öffentlichkeit. Zudem unterstützt der Verein seine Mitglieder bei der Nutzung von Synergiepotentialen im Energiebereich, bei der Transparenz über energiewirtschaftliche Kennzahlen und Entwicklungen sowie bei der Kommunikation von Energiethemen.
Mittel neu:
Mittel: Vereinsbeiträge, Spezialfinanzierungen (für Projekte und Wahlleistungen), Betriebs- und Vermögenserträge, freiwillige Beträge, Geschenke und Legate. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge (bestehend aus: Vereinsbeitrag, Sockelbeitrag und Förderbeitrag), Betriebs- und Vermögenserträge, freiwillige Beiträge, Geschenke und Legate.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Kurt, von Sumiswald, in Alchenflüh (Rüdtligen-Alchenflüh), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Marcel, von Bad Zurzach, in Messen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Peter, von Lützelflüh, in Fraubrunnen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häuselmann, Philipp, von Thun, in Bäriswil BE (Bäriswil), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Andreas, von Küttigkofen, in Subingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sheppard, Marcelle, von Unterlangenegg, in Urtenen-Schönbühl, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Iseli, Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Mülchi (Fraubrunnen), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasche, Michel, von Bolken, in Lüsslingen (Lüsslingen-Nennigkofen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jordi, Mario, von Wiler bei Utzenstorf, in Utzenstorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jöhr, Friedrich, von Linden, in Rüdtligen (Rüdtligen-Alchenflüh), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mann, Alexander, von Sainte-Croix, in Bibern SO (Buchegg), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
ROD Treuhand AG (CHE-106.086.897), in Urtenen-Schönbühl, Revisionsstelle [bisher: ROD Treuhandgesellschaft des Schweizerischen Gemeindeverbandes AG];
Bossart, Konrad, von Luzern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Bossart, Konrrad].