Henriette Schütz
wohnhaft in Amriswil, aus Häggenschwil Aktuelle Mandate: Hans Neuhaus AG Verbundene Personen: Markus Schütz, Karl Schütz So bleiben Sie über "Henriette Schütz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Henriette Schütz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Henriette Schütz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Henriette Schütz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Henriette Schütz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Henriette Schütz arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Henriette Schütz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Henriette Schütz
Publikationsnummer: HR02-1006124087, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Schütz Holding AG, in Amriswil, CHE-101.269.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004575245). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Henriette, von Häggenschwil, in Amriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Markus, von Häggenschwil, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004704351, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Patronaler Wohlfahrtsfonds der Hans Neuhaus AG, in Muri (AG), CHE-109.728.597, Stiftung (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2015, Publ. 2418619).
Name neu:
Patronaler Wohlfahrtsfonds der Hans Neuhaus AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht vom 11.06.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räber, Thomas, von Merenschwand, in Muri (AG), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schütz, Henriette, von Häggenschwil, in Amriswil, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Karl Schütz AG, in A m r i s w i l , Fischenhölzlistrasse 14, 8580 Amriswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.06.2000.
Zweck:
Finanzierung, Gründung, Errichtung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Unternehmungen und Beteiligungen von Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/ Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Karl Schütz, in Amriswil, gemäss Vertrag vom 28.06.2000 und Bilanz vom 31.12.1999 mit Aktiven von CHF 1'006'473.41 und Passiven von CHF 351'871.- zum Preis von CHF 654'602.41, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.- ausgegeben und CHF 554'602.41 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Schütz, Karl senior, von Häggenschwil, in Amriswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schütz, Henriette, von Häggenschwil, in Amriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thalmann Treuhand AG, in Weinfelden, Revisionsstelle.