Roger Schubiger
wohnhaft in Jona, aus Gommiswald Aktuelle Mandate: Feusi Optik AG Verbundene Personen: Daniel Feusi, Marcel Koller, Jacqueline Feusi-Reck So bleiben Sie über "Roger Schubiger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roger Schubiger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Roger Schubiger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roger Schubiger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Roger Schubiger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Roger Schubiger arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Roger Schubiger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Roger Schubiger
Publikationsnummer: 6197624, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Feusi Optik AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.041.540-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2007, S. 11, Publ. 3835120).
Statutenänderung:
31.05.2011.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 05.11.1996 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Lüthi Optik, in Jona, gemäss Übernahmebilanz per 1. Juni 1996 mit Aktiven von CHF 619'426'59 und Passiven von CHF 314'985.45, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 204'441.14 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.05.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stieger + Partner Revisions AG, in Jona (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feusi-Reck, Jacqueline, von Freienbach und Safenwil, in Wagen (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schubiger, Roger, von Gommiswald, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.