Andreas Walter Schranz
wohnhaft in Luchsingen-Hätzin, aus Adelboden Aktuelle Mandate: Pfingstgemeinde Glarus Verbundene Personen: Hans Ulrich Menzi, Peter Gräf So bleiben Sie über "Andreas Walter Schranz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andreas Walter Schranz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Andreas Walter Schranz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andreas Walter Schranz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Andreas Walter Schranz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Andreas Walter Schranz arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Andreas Walter Schranz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Walter Schranz
Publikationsnummer: HR02-1005024336, Handelsregister-Amt Glarus
Interessengemeinschaft für Sport und Freizeitanlagen, Leuggelbach-Betschwanden Genossenschaft, in Glarus Süd, CHE-100.806.015, Genossenschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2013, S.0, Publ. 7197820).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trümpy, Fritz, von Glarus, in Diesbach GL (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schranz, Andreas Walter, von Adelboden, in Hätzingen (Glarus Süd), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hösli, Monika, von Glarus Süd, in Luchsingen (Glarus Süd), Mitglied, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Massenbach, Dirk Karl Heinz, von Glarus Süd, in Diesbach GL (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schindler, Dietrich, von Glarus Nord, in Leuggelbach (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rhyner, Ruth, von Glarus Süd, in Hätzingen (Glarus Süd), Mitglied, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6156460, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Interessengemeinschaft für Sport und Freizeitanlagen, Leuggelbach-Betschwanden, in Luchsingen, CH-160.5.002.590-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2005, S. 9, Publ. 2831284).
Firma neu:
Interessengemeinschaft für Sport und Freizeitanlagen, Leuggelbach-Betschwanden Genossenschaft .
Sitz neu:
Glarus Süd. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Mitlödi, Schwändi, Sool, Schwanden, Haslen, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Engi, Matt und Elm zur Einheitsgemeinde Glarus Süd, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Süd von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächtiger, Christoph, von Altendorf, in Hätzingen (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Hätzingen];
Schranz, Andreas Walter, von Adelboden, in Hätzingen (Glarus Süd), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Hätzingen];
Hösli, Monika, von Glarus Süd, in Luchsingen (Glarus Süd), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Diesbach, in Luchsingen];
Leuzinger, Margrith, von Glarus, in Luchsingen (Glarus Süd), Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Glarus und Netstal, in Luchsingen];
Rhyner, Heinrich, von Glarus Süd, in Hätzingen (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Hätzingen und Elm, in Hätzingen].
Publikationsnummer: 4488084, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Pfingstgemeinde Glarus, in Glarus, CH-160.6.003.316-4, Verein (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2005, S. 9, Publ. 2882428).
Statutenänderung:
10.03.2008.
Zweck neu:
Die Pfingstgemeinde Glarus hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt ausschliesslich und unwiderruflich karitative und gemeinnützige Zwecke.
Diese werden erreicht durch:
Ausbreitung und Verwirklichung des Evangeliums von Jesus Christus. Förderung des geistlichen Lebens in der örtlichen Gemeinde nach den Grundsätzen der Bibel. Förderung von sozialem und uneigennützigem Engagement für Menschen in Not wie Hilfe für Sozialgeschädigte, Alkoholiker, Drogen- und Suchtkranke, Kranke, psychisch Geschädigte, alte und einsame Menschen. Förderung und altersgerechte Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Förderung der missionarischen und sozialen Arbeit in der Schweiz und im Ausland. Gründung und Förderung biblischer Gemeinden. Die Pfingstgemeinde kann im Rahmen dieser Zielsetzung Liegenschaften oder Teile davon bauen, erwerben, mieten oder vermieten.
Mittel neu:
Spenden, Zuwendungen von Legaten und Geschenken, Erträge aus Liegenschaften und Vereinstätigkeiten, Mitgliederbeiträge. [bisher: Mittel: freie Beiträge, Schenkungen und Darlehen der Mitglieder und Freunde.].
Organisation neu:
Mitgliederversammlung, Vorstand von drei oder mehr Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schranz, Andreas Walter, von Adelboden, in Hätzingen, Gemeinde Luchsingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar];
Etter, Hans Heinrich, von Glarus, in Ennenda, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].