Christoph Schorer
wohnhaft in Moosseedorf, aus Wangen an der Aare Aktuelle Mandate: Bernisches Historisches Museum Verbundene Personen: Aline Minder, Ester Meier Bühler, Simone Marlene Hofstetter und mehr So bleiben Sie über "Christoph Schorer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Schorer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph Schorer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Schorer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph Schorer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph Schorer arbeiten
Betreiben von Bibliotheken oder Museen
Betreiben von Bibliotheken oder Museen
Privatpersonen mit dem Namen Christoph Schorer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Schorer
Publikationsnummer: HR02-1005953399, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Bernisches Historisches Museum, in Bern, CHE-102.509.344, Stiftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2023, Publ. 1005835892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pulver, Georg, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Ester, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ehrendingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schorer, Christoph, von Wangen an der Aare, in Moosseedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5717988, Handelsregister-Amt Bern, (36)
CM Integra GmbH, in Burgdorf, CH-053.4.018.102-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2008, S. 3, Publ. 4671040).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schorer, Christoph, von Wangen an der Aare, in Moosseedorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Othmar, von Wyssachen, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher:in Grafenried und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Publikationsnummer: 4671040, Handelsregister-Amt Bern, (36)
CM Integra GmbH, in Burgdorf, CH-053.4.018.102-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2007, S. 3, Publ. 3724030). Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 18.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schorer, Christoph, von Wangen an der Aare, in Moosseedorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].