Manfred Schöning
wohnhaft in Waldshut-Tiengen, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Stahlteam Industriemontagen GmbH Verbundene Personen: Manuel Holenstein So bleiben Sie über "Manfred Schöning" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Manfred Schöning"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Manfred Schöning" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Manfred Schöning"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Manfred Schöning leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Manfred Schöning arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Manfred Schöning
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Manfred Schöning
Publikationsnummer: 1978407, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Stahlteam Industriemontagen GmbH, in Leibstadt, CHE-113.733.609, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2008, S. 3, Publ. 4551484).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treier, André, von Wölflinswil, in Schwaderloch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöning, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Holenstein, Manuel, von Kirchberg SG, in Leibstadt, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4551484, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Stahlteam Industriemontagen GmbH, in Schwaderloch, CH-400.4.028.954-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2007, S. 1, Publ. 4032616).
Statutenänderung:
22.02.2008.
Sitz neu:
Leibstadt.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 355, 5325 Leibstadt.
Zweck neu:
Tätigkeit im Bereich der Industriemontagen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften erwerben, besitzen und veräussern. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöning, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00];
Treier, André, von Wölflinswil, in Schwaderloch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].
Publikationsnummer: 4032616, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Stahlteam Industriemontagen GmbH, in Schwaderloch, CH-400.4.028.954-4, Hauptstrasse 82, 5326 Schwaderloch, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.06.2007.
Zweck:
Tätigkeit im Bereich der Industriemontagen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder errichten, sich an Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Manfred Schöning Industriemontagen' (CH-400.1.027.518-0), in Schwaderloch, gemäss Sacheinlagevertrag vom 12.06.2007 und Bilanz per 01.01.2007 mit Aktiven von CHF 61'444.62 und mit Passiven von CHF 19'569.21 zum Preise von CHF 41'875.41, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 21'875.41 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schöning, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--;
Treier, André, von Wölflinswil, in Schwaderloch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.