Thomas Schneller
wohnhaft in Niederrohrdorf, aus Zürich Aktuelle Mandate: PricewaterhouseCoopers AG Verbundene Personen: Ameen Harriss, Chinmay Bagaitkar, Mahmut Aydemir Aydemir und mehr So bleiben Sie über "Thomas Schneller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Schneller"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Thomas Schneller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Schneller"
|
|
Thomas Schneller
wohnhaft in Hägendorf, aus Heimiswil Aktuelle Mandate: Swiss Auction Center GmbH, Swiss Tactical Center GmbH in Liquidation Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Thomas Schneller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Schneller"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Thomas Schneller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Schneller"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Thomas Schneller leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Thomas Schneller arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Handel (sonstiges)
Handel (Freizeitwaren)
Treuhändische Dienstleistungen
Handel (sonstiges)
Handel (Freizeitwaren)
Privatpersonen mit dem Namen Thomas Schneller
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Schneller
Publikationsnummer: HR02-1005838821, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Swiss Auction Center GmbH, bisher in Hägendorf, CHE-114.633.838, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4375197).
Statutenänderung:
01.09.2023.
Sitz neu:
Lotzwil.
Domizil neu:
Langenthalstrasse 20, 4932 Lotzwil. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Vinkulierung neu:
[Die Bestimmung über die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneller, Thomas, von Heimiswil, in Hägendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Kappel SO].
Publikationsnummer: 4375197, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Swiss Auction Center GmbH, in Härkingen, CHE-114.633.838, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2016, Publ. 3116409).
Statutenänderung:
16.07.2018.
Sitz neu:
Hägendorf.
Domizil neu:
Batterieweg 6, 4614 Hägendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneller, Ronald Glen, von Heimiswil, in Hägendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Schneller, Karin, von Heimiswil und Moosleerau, in Hägendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneller, Thomas, von Heimiswil, in Kappel (SO), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Publikationsnummer: 4375199, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Swiss Tactical Center GmbH, in Härkingen, CHE-216.119.659, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2011, Publ. 6434814).
Statutenänderung:
16.07.2018.
Sitz neu:
Hägendorf.
Domizil neu:
Batterieweg 6, 4614 Hägendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneller, Ronald, von Heimiswil, in Hägendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schneller, Karin, von Heimiswil, in Hägendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneller, Thomas, von Heimiswil, in Kappel (SO), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Hägendorf, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].