Arthur Schneider-Meier
wohnhaft in Würenlingen, aus Würenlingen Aktuelle Mandate: ArVe Würenlingen GmbH Verbundene Personen: Verena Schneider-Meier So bleiben Sie über "Arthur Schneider-Meier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Arthur Schneider-Meier"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Arthur Schneider-Meier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Arthur Schneider-Meier"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Arthur Schneider-Meier leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Arthur Schneider-Meier arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Arthur Schneider-Meier
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Arthur Schneider-Meier
Publikationsnummer: HR02-1004482365, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Schneider Gruppe Immobilien AG, in Schlossrued, CHE-107.108.142, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004462370).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider-Meier, Arthur, von Würenlingen, in Würenlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schneider, Verena, von Würenlingen, in Würenlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Pascal, von Würenlingen, in Würenlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5137094, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Arthur Schneider AG, in Würenlingen, CH-400.3.000.997-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.1998, S. 4726).
Firma neu:
Arthur Schneider AG in Liq..
Domizil neu:
c/o Arthur Schneider-Meier, Gartenstrasse 29, 5303 Würenlingen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.06.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider-Meier, Verena, von Würenlingen, in Würenlingen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider-Meier, Arthur, von Würenlingen, in Würenlingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4808736, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
ArVe Würenlingen GmbH, in Würenlingen, CH-400.4.023.682-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2002, S. 1, Publ. 592094).
Domizil neu:
Gartenstrasse 29, 5303 Würenlingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider-Meier, Arthur, von Würenlingen, in Würenlingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].