Roland Schmocker
wohnhaft in Seedorf BE, aus Ringgenberg (BE) und Unterseen Aktuelle Mandate: Optega GmbH Verbundene Personen: Rico Hausammann So bleiben Sie über "Roland Schmocker" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roland Schmocker"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Roland Schmocker" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roland Schmocker"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Roland Schmocker leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Roland Schmocker arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Roland Schmocker
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Schmocker
Publikationsnummer: HR02-1004946466, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Toneatti Engineering AG, in Bern, CHE-105.831.003, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmocker, Roland, von Unterseen, in Rapperswil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toneatti, Reto, von Frutigen, in Mamishaus (Schwarzenburg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
La Prova, Fabio, von Subingen, in Bettlach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger, in Subingen].
Publikationsnummer: 3298161, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Toneatti Engineering AG, in Bern, CHE-105.831.003, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2005, Publ. 2919832).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toneatti, Reto, von Frutigen, in Mamishaus (Schwarzenburg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mühlethurnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmocker, Roland, von Unterseen, in Rapperswil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Münsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Bern, (36)
HTM Gebäudetechnik GmbH, in Muri bei Bern, Installation und Wartung von Haustechnikanlagen aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2001, S. 6482).
Statutenänderung:
11.06.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messner, Albert, von Vechigen, in Kaltacker, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toneatti, Reto, von Frutigen, in Mühlethurnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--];
Schmocker, Roland, von Ringgenberg BE, in Münsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--].